Hanes ariannol FRIENDS OF WALTON-ON-THE-HILL PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1122518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.92k £10.27k £24.65k £15.49k £22.92k
Cyfanswm gwariant £28.72k £16.65k £14.43k £20.62k £28.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A