Hanes ariannol CHABAD LUBAVITCH CENTRES NORTH EAST LONDON AND ESSEX LIMITED
Rhif yr elusen: 1123001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.22k | £597.30k | £733.62k | £919.81k | £659.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £685.84k | £653.18k | £632.85k | £799.38k | £786.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £118.92k | £75.37k | £9.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.57k | £562.97k | £703.74k | £889.55k | £627.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.20k | £8.11k | £3.83k | £4.23k | £4.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.45k | £26.23k | £26.05k | £26.03k | £26.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.24k | £614.42k | £631.09k | £795.13k | £782.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.60k | £38.77k | £1.76k | £4.25k | £3.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.72k | £18.41k | £18.04k | £1.21k | £148 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.