CHABAD LUBAVITCH CENTRES NORTH EAST LONDON AND ESSEX LIMITED


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi rhybudd swyddogol Open in new window
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Orthodox Jewish religion in accordance with the principles of existing and potential users. To attract, recruit and retain the best quality staff and volunteers. To provide high quality, cost effective service delivery across all services. To establish new partnerships and build on existing relationships and work with our partners in the areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£766,098
Roddion a chymynroddion | £730.29k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.48k | |
Buddsoddiadau | £26.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£893,164
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £893.16k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £893.16k |
Pobl

10 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- CHABAD LUBAVITCH CENTRE NORTH EAST LONDON AND ESSEX LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN STEPHEN MITCHELL | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Yaakov Sufrin | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||||||||||
Joanne Alison Osen | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||||||||
Daren Mark Burney | Ymddiriedolwr | 06 July 2014 |
|
|
||||||||||||
PAUL JONATHAN GROMAN-MARKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
ELI ITZINGER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £597.30k | £733.62k | £919.81k | £659.05k | £766.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £653.18k | £632.85k | £799.38k | £786.61k | £893.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.92k | £75.37k | £9.92k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £562.97k | £703.74k | £889.55k | £627.95k | £730.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.11k | £3.83k | £4.23k | £4.99k | £9.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.23k | £26.05k | £26.03k | £26.10k | £26.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £614.42k | £631.09k | £795.13k | £782.74k | £893.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.77k | £1.76k | £4.25k | £3.87k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.41k | £18.04k | £1.21k | £148 | £38 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £360.60k | £348.65k | £334.36k | £343.90k | £327.34k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £119.54k | £278.55k | £417.13k | £259.54k | £147.10k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.12k | £58.40k | £62.27k | £41.77k | £39.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 NOVEMBER 2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
I THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF CHABAD LUBAVITCH II THE ADVANCEMENT OR ORTHODOX JEWISH RELIGIOUS EDUCATION III THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST PERSONS OF THE JEWISH FAITH IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF: A TRAINING AND ADVISORY SERVICES TO SUCH PERSONS TO ENABLE THEM TO ACQUIRE SKILLS TO EQUIP THEM FOR LIFE AND/OR EARNING A LIVELIHOOD AND; B OTHER EDUCATION PROGRAMMES TO ASSIST SUCH PERSONS TO INTEGRATE INTO THE COMMUNITY AND TO CONTRIBUTE USEFULLY TO THE LIFE OF THE COUNTRY IN WHICH THEY ARE LIVING; AND IV SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS OR CHARITABLE PURPOSES AS THE COMPANY MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NORTH EAST LONDON AND ESSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chabad Lubavitch Centre
Doris Shpiro HOUSE
397 Eastern Avenue
Gants Hill
ILFORD
IG2 6LR
- Ffôn:
- 02085541624
- E-bost:
- admin@chabadilford.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window