NEXT CHOICE (YORKSHIRE) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of services addressing problematic substance misuse. This is undertaken by way of a Structured Day Programme, service delivery is on both a group and individual basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Mai 2008: Cofrestrwyd
- 07 Medi 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- NEXT CHOICE (Enw gwaith)
- NEXT CHOICE (YORKSHIRE) LIMTED (Enw blaenorol)
- NEXT CHOICE (YORKSHIRE) LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.48k | £17.29k | £36.73k | £26.47k | £1.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.13k | £47.84k | £98.82k | £56.09k | £69.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 14 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 14 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 14 Hydref 2019 | 256 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JANUARY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 2 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE AGENCY'S OBJECTS ARE; 1. TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS WHO ARE DEPENDENT UPON OR AFFECTED BY THE USE OF DRUGS OR ALCOHOL. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF SUCH PERSONS AND THE PUBLIC, VOLUNTARY AND STATUTORY AGENCIES ABOUT MATTERS RELATING TO DRUGS AND ALCOHOL.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window