Hanes ariannol THE ASSOCIATION FOR CULTURAL ENTERPRISES
Rhif yr elusen: 1122763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £644.42k | £461.23k | £487.41k | £683.51k | £670.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £562.88k | £498.13k | £385.37k | £680.93k | £768.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £198.07k | £198.00k | £401.14k | £391.85k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £293.18k | N/A | N/A | £226.30k | £262.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £350.99k | N/A | N/A | £457.20k | £408.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £251 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £562.88k | N/A | N/A | £680.93k | £473.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £294.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.77k | N/A | N/A | £10.13k | £18.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.