Hanes ariannol INSTITUTE FOR GOVERNMENT
Rhif yr elusen: 1123926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75m | £5.24m | £5.46m | £5.40m | £5.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.87m | £4.58m | £4.63m | £4.91m | £5.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.66k | £100.82k | £0 | £300 | £13.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.58m | £5.00m | £5.37m | £5.36m | £1.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £645 | £302 | £8.35k | |
|
Incwm - Arall | £80.86k | £134.87k | £88.33k | £43.71k | £12.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.80m | £4.52m | £4.63m | £4.91m | £5.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.22k | £58.84k | £1.65k | £660 | £7.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.82k | £38.34k | £49.50k | £44.28k | £39.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.