BEECH HILL COMMUNITY PRIMARY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUMMER AND WINTER FAYRES,TRIPS FOR COMMUNITY,NON UNIFORM DAYS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Canol Swydd Bedford
- Luton
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- BEECH HILL COMMUNITY JUNIOR SCHOOL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASON GOLDER | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
Mary Hull | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
VANESSA OLNEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
JENNIFER BARNES | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
Kelly O'Dowd | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KERRY-ANN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.47k | £1.36k | £3.52k | £3.41k | £2.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.29k | £920 | £4.08k | £2.51k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mai 2024 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL TRUST DEED DATED 4 MARCH 2008 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 29 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF BEECH HILL COMMUNITY PRIMARY SCHOOL (SCHOOL FUND) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES (NOT REQUIRED TO BE PROVIDED) BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) FOR EDUCATION AT THE SCHOOL. ACTIVITIES IN SUPPORT OF OBJECT 1. PROVIDING OF FACILITIES PUBLIC EDUCATION IN THE CHOSEN SUBJECT (WHICH MUST BE A VEHICLE TO PROMOTE A SINGLE POINT OF VIEW), BY LECTURES, RESEARCH, PUBLISHING EDUCATIONAL MATERIALS, HANDS-ON TRAINING, PROVIDING EXTRA FACILITIES AT SCHOOLS, COLLEGES ETC, TO ALLOW THE SUBJECT TO BE STUDIED..
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, LUTON & BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Wychwood Avenue
LUTON
Bedfordshire
LU2 7HU
- Ffôn:
- 01582429434
- E-bost:
- admin@beechhillprimary.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window