Hanes ariannol BRITISH UNIVERSITIES AND COLLEGES SPORT LIMITED

Rhif yr elusen: 1126863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.90m £2.27m £4.46m £5.30m £5.69m
Cyfanswm gwariant £3.84m £2.46m £4.35m £5.14m £5.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £193.14k £306.16k £247.14k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £33.91k £0 £0 £42.78k £68.47k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £136.91k £134.64k £440.16k £481.01k £450.21k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.61m £1.98m £3.98m £4.72m £5.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17.21k £20.38k £21.85k £58.59k £81.70k
Incwm - Arall £103.91k £136.24k £14.45k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.43m £2.26m £3.85m £4.62m £5.20m
Gwariant - Ar godi arian £415.30k £200.01k £508.36k £202.84k £165.83k
Gwariant - Llywodraethu £34.45k £43.99k £43.62k £46.55k £57.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau £425.08k £117.97k £62.07k £73.89k £114.75k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £3.56k £4.13k £4.34k £4.87k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £313.41k £379.84k