Ymddiriedolwyr THE TEA LEAF TRUST
Rhif yr elusen: 1123427

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoimhe Ni Eochagain | Cadeirydd | 01 June 2014 |
|
|
||||
Naresh Mohan Sundaram | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
Naveen Arjuna Supramaniam | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
Stephanie Ray | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Laurenne Ajayi | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
DR YASMENE SHAH PHD | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.