Hanes ariannol KING'S CHURCH IN GREATER MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1122900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.18m | £857.56k | £924.55k | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.16m | £837.32k | £917.87k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.76k | £1.50k | N/A | £11.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £643.42k | £610.64k | £585.32k | £589.93k | £570.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £596.91k | £424.95k | £104.61k | £303.73k | £643.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.20k | £80.16k | £70.56k | £29.32k | £6.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184 | £134 | £10 | £43 | £691 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £63.03k | £97.07k | £1.53k | £3.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £852.61k | £677.32k | £597.79k | £684.25k | £701.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £541.30k | £486.78k | £239.53k | £233.63k | £404.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.49k | £0 | £9.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.