GUA AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GUA Africa works with individuals and communities, helping them overcome the effects of war and poverty through the promotion of education. We are currently involved in school construction in South Sudan and child sponsorship within all levels of education in Kenya. The child sponsorship schemes are with Kenyan Primary level children and Secondary & University level Sudanese Refugees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cenia
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Gatwitch | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kamahl Hoque | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Susanna Cappellaro | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Susan Mulholland | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Tania Campbell Golding | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.89k | £36.89k | £44.87k | £62.15k | £115.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.80k | £33.80k | £48.37k | £58.92k | £110.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 22 Mawrth 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 22 Mawrth 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MAY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 17 APRIL 2008 AND SPECIAL WRITTEN RESOLUTION DATED 4 SEPTEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN SUB-SAHARAN AFRICA, BY: 1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION. 2 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING. 3 THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES. 4 THE RELIEF OF NEED OF PERSONS IN AREAS OF CONFLICT OR AFFECTED BY CONFLICT, IN PARTICULAR CHILDREN AND YOUNG ADULTS. 5 THE RELIEF OF NEED OF ORPHANS BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES AND FACILITIES.
Maes buddion
SUB-SAHARAN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84
Buchanan Gardens
LONDON
London
NW10 5AE
- Ffôn:
- 07891748298
- E-bost:
- info@gua-africa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window