Hanes ariannol FIRST STORY LIMITED

Rhif yr elusen: 1122939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £699.23k £546.86k £717.44k £765.46k £818.32k
Cyfanswm gwariant £658.85k £512.50k £637.06k £801.42k £788.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.99k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £527.37k £430.59k £496.69k £498.44k £497.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.03k £2.29k £1.84k £4.66k £38.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £168.12k £112.33k £218.13k £260.26k £276.46k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.71k £1.66k £774 £2.10k £6.25k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £430.59k £496.69k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £603.19k £468.94k £593.32k £743.39k £709.75k
Gwariant - Ar godi arian £55.67k £43.57k £43.74k £58.03k £78.30k
Gwariant - Llywodraethu £0 £6.18k £120 £0 £2.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0