Hanes ariannol MERCY MISSION UK

Rhif yr elusen: 1122922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £520.43k £228.46k £577.16k £12.83m £16.83m
Cyfanswm gwariant £302.14k £157.19k £402.02k £10.86m £12.93m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £18.63k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £34.70k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £450.75k N/A £540.86k £11.71m £16.37m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £69.69k N/A £36.29k £1.11m £408.58k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £50.01k
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £15 £13.65k £54.11k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £201.47k N/A £394.90k £10.68m £12.84m
Gwariant - Ar godi arian £17.99k N/A £7.13k £178.39k £25.95k
Gwariant - Llywodraethu £6.39k N/A £0 £0 £10.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £226.18k £0 £11.30m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £82.67k N/A £0 £0 £56.04k