SHRI GURU RAVIDASS CULTURAL ASSOCIATION BIRMINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RESEARCH AND PROPAGATE THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI TO THE RAVIDASSIA COMMUNITY AND ALL OTHERS WHO ARE INTERESTED. THE CHARITY SEEKS TO ACHIEVE ITS OBJECTIVES BY USING THE FUNDS TO PROVIDE BETTER FACILITIES FOR THE USERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohinder Pal | Cadeirydd | 16 January 2022 |
|
|
||||
Surinder Kaur | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dharm Singh | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Rashpal Singh | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Jasbinder Kaur Gen Sec | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Peter Kumar Mann | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Ram Asra | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Rajinder Kumar Mehmi | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Amrish Kumar | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Sukwinder Suman | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Pankaj Mohan | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Gian Singh Bange | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Kamal Kumar | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Varinder Kumar | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Amarnath Seniaray Vice Chair | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Shambhu Dayal Claire Treasurer | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Kulwant Dass | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Nirmal Badan | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Lalit Kumar Bangar | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Bhupinder Pal | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Hargopal Lal | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Harbhajan Lal | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Satnam Chumber | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Amrik Chand Salan Custodian | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Raj Kumar Custodian | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.59k | £480.18k | £132.63k | £138.62k | £313.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.39k | £409.99k | £146.82k | £136.12k | £284.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ebrill 2023 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ebrill 2023 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 SEPTEMBER 1971 as amended on 18 Jun 2004
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROVIDE SUITABLE PREMISES TO BE KNOWN AS RAVIDAS BHAVAN 2 TO RESEARCH AND PROPAGATE THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVINDASS JI 3 TO INVEST THE MONEYS OF THE INSTITUTION NOT IMMEDIATELY REQUIRED FOR ITS PURPOSES IN OR UPON SUCH INVESTMENTS SECURITIES OR PROPERTY AS MAY BE THOUGHT FIR, SUBJECT NEVERTHELESS TO SUCH CONDITIONS (IF ANY) AND SUCH CONSENTS (IF ANY) AS MAY FOR THE TIME BEING BE IMPOSED OR REQUIRED BY LAW AND SUBJECT ALSO HEREINAFTER PROVIDED 4 TO BORROW OR RAISE ANY MONEY FOR THE PURPOSE OF THE INSTITUTION ON SUCH TERMS AND ON SUCH SECURITY AS MAY BE THOUGHT FIT 5 TO SELL LET MORTGAGE DISPOSE OF OR TURN TO ACCOUNT ALL OR ANY OF THE PROPERTY OR ASSETS OF THE INSTITUTION AS MAY BE THOUGHT EXPEDIENT WITH A VIEW TO THE PROMOTION OF ITS OBJECTS 6 TO AFFORD FACILITIES FOR ASSOCIATION AMONG THEMSELVES OF SUCH CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDIA AS SHALL BECOME MEMBERS OF THE INSTITUTION AND TO MAINTAIN GOOD RELATIONS, UNDERSTANDING AND CO-OPERATION AMONG THE MEMBERS OF THE INSTITUTION FOR THE PURPOSE OF FURTHERING THEIR SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL PROGRESS ADVANCEMENT 7 TO PROMOTE THE MUTUAL SUPPORT AND CO-OPERATION OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDIA WHO ARE RESIDENT IN ENGLAND FOR THEIR MUTUAL ADVANTAGE 8 TO ENCOURAGE THE MEMBERS OF THE INSTITUTION AND OTHER CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDIA IN ENGLAND TO MAKE EFFORTS DIRECTED TO THEIR SOCIAL IMPROVEMENT AND EDUCATION BOTH GENERAL AND IN MATTERS OF ART, MUSIC AND OTHER CULTURAL ACTIVITIES AND TO PARTICIPATE IN SOCIAL, RECREATIONAL AD SPORTING ACTIVITIES AND FOR SUCH PURPOSES TO PROVIDE SUCH FACILITIES FOR ANY SUCH ACTIVITIES AS MAY BE THOUGHT CONVENIENT 9 TO ARRANGE CELEBRATIONS ON OCCASIONS OF NATIONAL IMPORTANCE TO CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDIA AND ON BIRTHDAYS OF THE RELIGIOUS OR NATIONAL LEADERS OF SUCH REPUBLIC 10 TO GIVE ADVICE TO CITIZENS OF THE REPUBLIC OF INDIA ON ALL QUESTIONS WITH WHICH SUCH CITIZENS ARE CONCERNED BY REASON OF THEIR RESIDENCE OR OTHER ACTIVITIES IN ENGLAND 11 TO ESTABLISH SUPPORT MAINTAIN AND CONTRIBUTE TO ANY BENEVOLENT SIMILAR FUND FOR THE BENEFIT OF ANY PERSONS 12 TO UNDERTAKE AND EXECUTE ANY TRUSTS WHICH MAY LAWFULLY BE UNDERTAKEN BY THE INSTITUTION AND MAY BE CONDUCIVE TO ITS OBJECT 13 TO ESTABLISH AND SUPPORT OR AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF ANY CHARITABLE ASSOCIATIONS OR INSTITUTIONS AND TO SUBSCRIBE OR GUARANTEE MONEY FOR CHARITABLE PURPOSES IN ANY WAY CONNECTED WITH THE PURPOSES OF THE INSTITUTION OR CALCULATED TO FURTHER ITS OBJECTS 14 TO ENGAGE AND PAY A PRIEST OR ANY OTHER PERSONS TO CARRY OUT OR ASSIST IN CARRYING OUT THE WORK OF THE INSTITUTION 15 TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE INCIDENTAL OF CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guru Ravidass Bhawan Birmingham
1 Union Row
Birmingham
Birmingham
West Midlands
B21 9EN
- Ffôn:
- 01215548761
- E-bost:
- admin@gururavidassbhawan.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window