THE BRIAN HAYNES CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Micro-credit core funding. Equipment for Vocational Secondary School. Funding for Agricultural project. Funding for Health Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Bangladesh
- Byrma
- Cenia
- India
- Periw
- Rwanda
- Uganda
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- 28 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.60k | £16.13k | £22.62k | £11.24k | £188 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.73k | £11.58k | £7.50k | £23.50k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 18 Gorffennaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 01 Gorffennaf 2019 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 03 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED 18 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PROMOTION OF HEALTH IN AFRICA AND ELSEWHERE IN THE DEVELOPING WORLD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING CORE FINANCE TO ENABLE MICRO FINANCE INSTITUTIONS TO PROVIDE POOR PEOPLE WHO WOULD OTHERWISE NOT HAVE ACCESS TO LOANS WITH ASSISTANCE IN THE ESTABLISHMENT OF SMALL BUSINESSES AND/OR TEMPORARY SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES OWNED BY AND PRIMARILY EMPLOYING POOR PERSONS WHERE THERE IS OTHERWISE INSUFFICIENT ALTERNATIVE EMPLOYMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, AFRICA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window