CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Construction & Development Partnership is a construction industry led development charity enabling social and technical development through built environment projects. We endeavour to build developments that: utilise local labour and natural material resources, support the local economy, incorporate local knowledge, educate young people and promote the well being of all our partners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Francois | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Papa Sekyi-Djan | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
George Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
EDWARD PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
EDITH DAVID | Ymddiriedolwr | 08 April 2011 |
|
|
||||
MARK WHITBY BSC FRENG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR SEB WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.97k | £21.78k | £18.72k | £17.74k | £6.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.27k | £16.30k | £13.75k | £17.82k | £15.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 17 Ionawr 2025 | 323 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2024 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 18 Mawrth 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND/OR ADVANCE EDUCATION THROUGHOUT THE WORLD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE ESTABLISHMENT OF LEARNING AND LITERACY CENTRES
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitby Wood Ltd
91-94 Lower Marsh
LONDON
SE1 7AB
- Ffôn:
- 07894203518
- E-bost:
- info@codep.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window