Giving Sadaqah

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Empowers orphans and poor families across the globe to promote sustainable change by providing access to education and dedicated programmes such as building wells, microfinancing, providing staple food baskets which help children(mainly orphans) the poor and needy. Giving Sadaqah also works in the UK to help recycle clothes and organises Food Banks for those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Ethiopia
- Somalia
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- HOPE REGENERATION AFRICA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAHRA NUR | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Abdirahman Amin | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Mukhtar Handule | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.83k | £96.54k | £144.77k | £92.54k | £92.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.75k | £90.64k | £145.58k | £90.18k | £82.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mai 2021
(Mae'r cyfrifon |
30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 14 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | 14 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 FEBRUARY 2008 as amended on 28 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE FROM SPECIFIC REGIONS OF AFRICA BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS/SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE PEOPLE OF AFRICA COMMUNITIES IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
LONDON AND OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
83
High Street
Harlesden
London
NW10 4NT
- Ffôn:
- 08000209500
- E-bost:
- givingsadaqah@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window