Hanes ariannol THE SOCIETY OF THE LITTLE FLOWER

Rhif yr elusen: 1123034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.14m £1.17m £744.78k £167.81k £48.02k
Cyfanswm gwariant £957.05k £916.88k £1.02m £408.03k £1.60m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.07m £1.12m £683.55k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £35.90k £44.96k £51.00k N/A N/A
Incwm - Arall £38.33k £6.74k £10.22k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £12.40k £9.10k £26.09k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £141.43k £134.74k £289.02k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £815.63k £782.14k £731.09k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £11.51k £9.38k £12.96k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £129.92k £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A