PROSPERITY FOUNDATION LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prosperity was established with a view to making donations to other charities, institutions, hospitals and projects which provide treatment or support for children suffering from oncological and haematological diseases
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Georgia
- Yr Almaen
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- 13 Mawrth 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £1.41k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 21 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2010 | 30 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 FEBRUARY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH PURPOSES AS ARE DEEMED BY ENGLISH LAW TO BE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window