Hanes ariannol THE ADAM GIBBONS SPORTS FOUNDATION FUND

Rhif yr elusen: 1124596
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £14.24k £3.05k £1.02k £294.56k £1.61k
Cyfanswm gwariant £19.22k £8.90k £4.67k £76.03k £1.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A