ST GERMAIN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides support to students of theatre seeking work placements especially placements abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1037607 PEDALLING ARTS LIMITED
- 05 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- 18 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £500 | £0 | £3.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 05 Rhagfyr 2020 | 249 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2018 | 19 Gorffennaf 2019 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2017 | 12 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 17 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND RESEARCH INTERESTS OF THOSE IN HIGHER EDUCATION STUDYING THEATRE AND THE PERFORMING ARTS AND ESPECIALLY THE THEATRE INDUSTRY, ARTS MANAGEMENT AND PRODUCING AND CREATING THEATRE BY MEANS OF: A) THE PROVISION OF FINANCIAL AND OTHER SUPPORT TOWARDS THE COST OF EDUCATIONAL TRAVEL AND ESPECIALLY PLACEMENTS AND EXCHANGES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY OVERSEAS. B) THE PROVISION OF SUPPLEMENTARY AND ANCILLARY SUPPORT TO STUDENTS UNDERTAKING SUCH ACTIVITIES, INCLUDING, BUT NOT RESTRICTED TO, TECHNOLOGICAL SUPPORT, MENTORING, SUPPORT VISITS, ADVICE AND INFORMATION. C) THE ENCOURAGEMENT AND SUPPORT OF INTERNATIONAL EXCHANGES AMONGST INDIVIDUAL STUDENTS GROUPS OF STUDENTS AND OTHER SIMILAR RESEARCH ACTIVITY. D) ANY OTHER MEANS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window