THE GREAT COMMISSION MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Great Commission Ministry's main goal is to spread the gospel and see believers grow in faith. In doing so we also meet the practical needs of the community and regurarly help the poor, sick, homeless & elderly. We provide opportunities for basic training to help people be in touch with modern tecnology, and encourage members to use their natural gifts whether it be in music, dance, or drama.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
95 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barking And Dagenham
- Dinas Coventry
- Gwlad Yr Haf
- Hammersmith And Fulham
- Luton
- Newham
- Surrey
- Swydd Derby
- Swydd Gaergrawnt
- Ffrainc
- Philipinas
- Sbaen
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1056124 THE GREAT COMMISSION MINISTRY
- 31 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marife Colis | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||
Felix Perez | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||
Alejandro Romano | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Sammy David Bolor | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
ALMA IBALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.77k | £332.48k | £326.70k | £381.14k | £401.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.79k | £201.90k | £234.48k | £254.76k | £269.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Chwefror 2025 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
25 Chwefror 2025 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Mai 2024 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2023
(Mae'r cyfrifon |
02 Mai 2024 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Ebrill 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2022
(Mae'r cyfrifon |
12 Ebrill 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/12/2007
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH 3.2 THE FURTHERANCE OF THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY BY THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE LONDON W14
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shepherds Bush Baptist Church
Shepherds Bush Road
LONDON
W6 7NA
- Ffôn:
- 02085774437
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
thegcm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window