Hanes ariannol THE JILL MARTIN FUND FOR TORTOISE WELFARE AND CONSERVATION
Rhif yr elusen: 1123430
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2013 | 04/04/2014 | 04/04/2015 | 04/04/2016 | 04/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63k | £811 | £6.94k | £2.63k | £895 | |
|
Cyfanswm gwariant | £422 | £216 | £5.32k | £216 | £234 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.