THE ROYAL SIGNALS MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MUSEUM ENCOMPASSES A WIDE RANGE OF DIVERSE ACTIVITIES TO GUARANTEE INCOME AND TO GUARANTEE THAT WE CAN MEET THE BROAD RANGE OF RESPONSIBILITIES TO THE ARMY, THE ROYAL CORPS OF SIGNALS AND VISITORS TO THE MUSEUM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip James Davies | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
||||
Robert Victor John Brannigan | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|||||
Alicia L M Jarman | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Victoria Michelle Forster | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca S Jacques-Grey | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Nicholas Charles Bruce | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
SALLY JEAN JONES | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Edward M Flint | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
Jane M Stockdale | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
|
||||
ARCHIBALD COLIN CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.38k | £278.63k | £254.82k | £251.51k | £272.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £289.50k | £294.00k | £255.86k | £311.48k | £344.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.54k | N/A | £116.70k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 DECEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 4 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
1) TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE CORPS IN THE HISTORY AND MILITARY AND TECHNICAL ACCOMPLISHMENTS OF THE CORPS AND ITS ANTECEDENTS; AND 2) TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AMONGST MEMBERS OF THE ROYAL CORPS OF SIGNALS, INCLUDING RELATED TERRITORIAL AND VOLUNTEER BODIES, BY ENCOURAGING RECRUITMENT AND FOSTERING ESPRIT DE CORPS; BY THE RESEARCH AND DISSEMINATION OF INFORMATION ABOUT, AND THE PRESERVATION AND EXHIBITION OF, A COLLECTION AND OTHER MATERIAL LINKED TO THE ROLES, HERITAGE AND ACHIEVEMENT OF THE ROYAL CORPS OF SIGNALS AND RELATED BODIES.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL SIGNALS MUSEUM
BLANDFORD CAMP
BLANDFORD
DORSET
DT11 8RH
- Ffôn:
- 01258482267
- E-bost:
- info@royalsignalsmuseum.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window