Hanes ariannol AL-KHAIR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1126808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.81m | £20.58m | £25.99m | £27.68m | £31.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.44m | £18.64m | £25.37m | £29.67m | £32.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.68m | £18.65m | £23.66m | £25.46m | £29.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.83m | £1.85m | £2.10m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.07k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £115.62k | £102.38k | £479.57k | £117.29k | £119.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.72m | £17.94m | £24.67m | £28.83m | £31.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £719.15k | £697.88k | £700.69k | £839.49k | £1.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.92k | £37.42k | £32.99k | £34.78k | £60.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.