Hanes ariannol MKGU ROTARY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1123307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.17k £7.15k £15.59k £12.39k £17.53k
Cyfanswm gwariant £15.08k £8.74k £13.08k £9.73k £19.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A