Ymddiriedolwyr SOLIDARITY SPORTS
Rhif yr elusen: 1123589

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Melernie Meheux | Cadeirydd | 09 April 2019 |
|
|
||||
Dr Wajma Torkmani | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Liam Mahoney | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
ALAIN MANDY | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
UNA MCGUINNESS | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
HASSAN LAROUSSI | Ymddiriedolwr | 06 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.