DEBT ADVICE NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Debt Advice Network operates a policy of total financial inclusion, assisting people with debt problems. Provides Nationwide cover with local presence and delivers its service face-to-face, in the home or out-reach centres. The majority of its volunteers are CMAP qualified and able to help with any situation, ranging from arrears with utilities to secured loans ÔÇô including mortgage arrears.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1144064 THE DEBT ADVICE NETWORK
- 03 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 29/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.19k | £83.98k | £154.06k | £25.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.98k | £79.42k | £153.58k | £36.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2012 | 17 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2012 | 17 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 21 Chwefror 2012 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 09 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 26 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 26 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 29 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 28 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY THE PROVISION OF FREE DEBT ADVICE TO PERSONS WHO, THROUGH LACK OF MEANS AND/OR KNOWLEDGE WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO RESOLVE THEIR FINANCIAL HARDSHIP. 2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF MORTGAGE AND FINANCIAL ADVISORS ON THE ALTERNATIVE SOLUTIONS THAT CAN BE OFFERED TO PERSONS WHO ARE KNOWN TO HAVE PAYMENT DIFFICULTIES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window