Hanes ariannol ST JAMES THE GREAT CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1123161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.05k £15.08k £17.55k £38.57k £17.92k
Cyfanswm gwariant £75.00k £45.01k £17.27k £67.00k £100.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A