ymddiriedolwyr ARMS AROUND THE CHILD(UK)
Rhif yr elusen: 1123038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK RUNGE | Cadeirydd | 11 October 2013 |
|
|
||||
JANET ELLIE MILNER | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Roselyn Cason Marcus | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|
||||
Helen O'Brien | Ymddiriedolwr | 25 July 2014 |
|
|
||||
MERVYN LYN | Ymddiriedolwr | 28 March 2012 |
|
|
||||
KIRAN SHARMA | Ymddiriedolwr | 23 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.