Hanes ariannol CHICKENLEY COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1123382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £172.83k £140.19k £147.09k £127.95k £206.87k
Cyfanswm gwariant £151.33k £135.67k £159.57k £149.40k £179.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.00k £38.65k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.11k £26.61k £51.73k £17.58k £63.29k