BRITISH IRAQI FRIENDSHIP SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Improving understanding between Britain and Iraq
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- 27 Awst 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE BRITISH IRAQI FRIENDSHIP SOCIETY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.44k | £42.17k | £38.97k | £11.76k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.71k | £42.57k | £45.54k | £10.61k | £7.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 25 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 31 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 31 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 25 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 25 Awst 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 8 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS THE OBJECTS ARE TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE CULTURE OF IRAQ; THAT IS ITS HISTORY, HERITAGE, ART, PERFORMING ARTS, LANGUAGE AND TRADITIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, THROUGHOUT ENGLAND AND WALES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window