Hanes ariannol DEEP ROOTS

Rhif yr elusen: 1123977
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015
Cyfanswm Incwm Gros £3.78k £6.64k £9.80k £2.14k £1.97k
Cyfanswm gwariant £5.45k £6.34k £9.04k £1.67k £1.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A