INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - ALUMNI ASSOCIATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IITUK ORGANISES CONFERENCES AND NETWORK EVENTS OF ITS MEMBERS AND SEEKS TO RAISE FUNDS FOR ITS CHARITABLE PURPOSE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
Llywodraethu
- 13 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- IIT LC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arun Kumar Ravikumar | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Rajkamal Srivastava | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Dr Abin Thomas | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Ritu Goswami Kataky | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Jiwan Jain | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Lalatendu Dash | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Yusuf Jazakallah | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Shankar Meembat | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dr RAJEEV WASUDEO BENODEKAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR RAJ KRISHAN JAIN PHD CMATHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AJAY CHAUDHARY BE MTECH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.91k | £64.24k | £40.46k | £120.65k | £39.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.16k | £58.80k | £32.03k | £113.24k | £39.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/08/2008 AS AMENDED ON 14/05/2011 AS AMENDED ON 04/07/2011 as amended on 24 Jan 2021 as amended on 08 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. TO ADVANCE EDUCATION OF STUDENTS IN FINANCIAL NEED BY THE PROVISION OF FINANCIAL GRANTS TO INDIAN INSTITUTES OF TECHNOLOGY (THE IITS) TO ENABLE THEM TO STUDY AT THE IITS. TO PROVIDE RELIEF FOR THE NEWLY ARRIVED IIT ALUMNI IN THE UNITED KINGDOM, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING ADVICE, ASSISTANCE AND SUPPORT WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THEIR INTEGRATION INTO SOCIETY AND THEIR QUALITY OF LIFE.
Maes buddion
NATIONAL AND EUROPEAN AND IN INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60A Goddington Lane
ORPINGTON
Kent
BR6 9DS
- Ffôn:
- 01689606131
- E-bost:
- charity@iituk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window