Hanes ariannol ISLAMIC INTEGRATION COMMUNITY CENTRE IICC

Rhif yr elusen: 1125218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £326.90k £389.39k £457.68k £519.07k £586.49k
Cyfanswm gwariant £288.64k £331.61k £257.15k £464.72k £475.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £76.06k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £313.09k £425.16k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A £205.98k £161.33k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £265.23k £262.41k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £199.49k £213.13k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0