YOU TOUCH AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Assist volunteer teachers & nurses to work in Africa -Building and assisting Vocational Training Centres, -Assisting Micro-Credit Union, -Assisting women in setting up chicken farming project -Building and renovation of Schools and Hospitals -Establishing Computer Learning Centers -Improving diet in Primary Schools -Supply Educational & Medical Material All projects are carried in Africa
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- Ghana
- Tanzania
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Mutesi | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
||||
Jane Njeri Kimaru | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
MATTHEW PAUL GIBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ARBOGAST LUCAS LEKULE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN JOSEPH MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER DAVID HENLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN DUNKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/03/2020 | 26/03/2021 | 26/03/2022 | 26/03/2023 | 26/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.02k | £4.39k | £4.73k | £5.94k | £15.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82k | £19.01k | £1.30k | £12.98k | £12.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2024 | 25 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2023 | 10 Chwefror 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED (DATED) 27 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST DISADVANTAGED PEOPLE LIVING IN AFRICA TO ADVANCE THE EDUCATION OF DISADVANTAGED CHILDREN AND ADULTS LIVING IN AFRICA TO RELIEVES FINANCIAL HARDSHIP AMONGST PEOPLE LIVING IN AFRICA THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26A MITCHAM PARK
MITCHAM
CR4 4EG
- Ffôn:
- 07595770244
- E-bost:
- post@youtouchafrica.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window