Hanes ariannol CLOTHES IN NEED LIMITED

Rhif yr elusen: 1124260
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2011 28/02/2012 28/02/2013 28/02/2014 28/02/2015
Cyfanswm Incwm Gros £32.00k £59.75k £33.05k £26.99k £13.70k
Cyfanswm gwariant £31.11k £58.98k £33.61k £34.23k £17.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0