Hanes ariannol SANDY LANE SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1123558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.36k £6.53k £7.51k £4.86k £3.10k
Cyfanswm gwariant £3.36k £345 £343 £2.24k £3.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A