Hanes ariannol FRUITY FACES TRUST

Rhif yr elusen: 1123135
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014
Cyfanswm Incwm Gros £27.00k £12.00k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £69.04k £13.28k £223 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A