LMS-PATRIOT COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity are in furtherance of its purpose which is to advance the education of the public in relation to the Patriot class of railway engines.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Bateman | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Janet Elson | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Dr David Patrick Tuffin | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Richard Sant | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Colin Michael Hall | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Keith Heinrich Riches | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
NEIL COLLINSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
JOHN STUART HASTINGS-THOMSON | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|||||
ANDREW ROBERT LAWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.31k | £302.12k | £271.17k | £244.01k | £328.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.50k | £52.14k | £66.73k | £64.38k | £59.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S CHARITABLE PURPOSES ARE (THE COMPANY SHALL NOT ALTER ITS CHARITABLE PURPOSES WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION): 3.1.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE PATRIOT CLASS OF RAILWAY ENGINES.
Maes buddion
VALE OF GLAMORGAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CIVIC CENTRE
RIVERSIDE
STAFFORD
ST16 3AQ
- Ffôn:
- 01785244156
- E-bost:
- office@lms-patriot.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window