ymddiriedolwyr THE WIGGLY WORM LIMITED
Rhif yr elusen: 1124647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Andrews | Cadeirydd | 09 September 2015 |
|
|
||||
Jessica Price | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Alison Kerry Koeltgen | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
John William Pallett | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas James Howells | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Miranda Steele | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.