Hanes ariannol ACTIVATE COMMUNITY AND EDUCATION SERVICES
Rhif yr elusen: 1123336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.69m | £1.76m | £1.86m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.48m | £1.46m | £1.75m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.33m | £1.50m | £1.54m | £1.62m | £1.70m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £47.96k | £12.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £1.27k | £7.80k | £2.70k | £50 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.47m | £1.64m | £1.74m | £1.86m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £47.96k | £12.79k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.48m | £1.46m | £1.75m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.05k | £13.91k | £27.69k | £15.45k | £1.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.