DOLEN FFERMIO (FARMING LINK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support a goat breeding project and village goat improvement schemes in Uganda through advice, training, research and funding. To support the vocational training of vulnerable Ugandan young people through funding and supervision. To support environmental projects in Uganda and the UK. To promote awareness in the UK of world food and farming issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,962 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
- Swydd Amwythig
- Uganda
Llywodraethu
- 27 Mai 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORNA ANNE BROWN | Cadeirydd | 06 November 2007 |
|
|
||||
Peter Michael Gunnell | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Rona Dorothy Gunnell | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Lena Maren Fritsch | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Kadun Lorcan Midwinter Rees | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Dr Benjamin William Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
CORDELIA WEEDON | Ymddiriedolwr | 09 December 2011 |
|
|
||||
Dr TIMOTHY SMITH | Ymddiriedolwr | 09 November 2009 |
|
|
||||
EMYR OWEN | Ymddiriedolwr | 06 November 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.16k | £44.96k | £30.98k | £56.25k | £44.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.55k | £45.32k | £26.57k | £40.43k | £55.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.85k | £4.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MAY 2008 as amended on 29 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISABILITY OF PEOPLE LIVING IN DEVELOPING COUNTRIES OR ANY OTHER AREA OF BENEFIT IDENTIFIED BY THE TRUSTEES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING AND SUCH OTHER SERVICES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE IN ORDER THAT THEY MAY BECOME SELF SUPPORTING AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM (MAINLY IN MONTGOMERYSHIRE, POWYS AND SHROPSHIRE) IN WORLD FOOD AND FARMING ISSUES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MRS L A BROWN
Ty'n-yr-Ardd
Church Street
LLANFYLLIN
SY22 5BA
- Ffôn:
- 01691 648709
- E-bost:
- hello@dolenffermio.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window