Hanes ariannol TRANSFORMING COMMUNITIES THROUGH KNOWLEDGE AND SKILLS

Rhif yr elusen: 1123812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (175 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.65k £18.95k £23.56k £21.76k £19.56k
Cyfanswm gwariant £18.57k £19.10k £22.09k £23.47k £19.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A