Hanes ariannol THE RESOLUTION TRUST

Rhif yr elusen: 1123128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £962.33k £844.33k £664.83k £321.32k £475.38k
Cyfanswm gwariant £9.25m £2.03m £2.09m £9.53m £2.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £31.78k £0 £0 N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £930.56k £844.33k £664.83k N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.98m £1.49m £1.68m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £271.09k £541.66k £413.64k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £44.92k £0 £19.88k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £8.70m £0 £1.52m N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £271.09k £541.66k £413.64k N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A