Hanes ariannol TRANSFORMATION LIFE CENTRE

Rhif yr elusen: 1123341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.67k £61.24k £83.01k £79.92k £81.04k
Cyfanswm gwariant £68.96k £52.47k £70.25k £79.43k £77.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.30k £13.06k N/A N/A