Hanes ariannol LEICESTER TRANSPORT HERITAGE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1124024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £54.90k £78.43k £69.22k £63.54k £81.96k
Cyfanswm gwariant £61.88k £64.35k £59.07k £67.86k £78.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 £16.46k £16.81k £3.17k £250