ymddiriedolwyr THE CHESTER HEART SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1123789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Kevan | Ymddiriedolwr | 06 May 2024 |
|
|
||||
Mary Georgia Sandra Magilton | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Diane Mary Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Barrie Jones | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Alan Miller | Ymddiriedolwr | 06 May 2019 |
|
|
||||
Christine Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dorothy Curtis | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
JANE CHESBY | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.