Hanes ariannol Grimsby Town Foundation

Rhif yr elusen: 1123447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £677.63k £609.42k £1.22m £771.28k £511.57k
Cyfanswm gwariant £699.79k £476.64k £989.86k £815.82k £636.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £586.16k £110.00k £214.46k £82.26k £48.54k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £1.11k £673 £250
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £658.78k £549.97k £1.21m £765.81k £504.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £18.86k £59.45k £5.97k £4.80k £6.33k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £699.79k £476.64k £989.86k £815.82k £634.32k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £2.34k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0