INTERNATIONAL ACTION FOR IRAQI REFUGEES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. WE AIM TO FIND SPONSORS FOR ORPHANS, FAMILIES (WITHIN IRAQ, JORDAN AND SYRIA). ALSO, WE SUPPORT IRAQI STUDENTS IN EGYPT. 2. GIVE GRANTS TO HELP THE NEEDY FAMILIES IN IRAQ' SYRIA AND JORDAN. 3. PROVIDE MEDICATION FOR THE NEEDY IRAQIS. WE ORGANIZE FUNDRAISING SOCIAL ACTIVITIES IN THE UK.. 4. PROVIDE GRANTS TO SUPPORT CHARITABLE ORGANIZATIONS (WHO SUPPORT DISPLACED IRAQI FAMILIES) IN JORDAN.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Kensington And Chelsea
- Iorddonen
- Irac
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILHAM ABDULLATIF | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Dr LAMEES IBRAHIM | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
MAHA SHAKARCHI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.55k | £3.72k | £500 | £2.35k | £2.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.63k | £11.41k | £11.51k | £9.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 21 Ebrill 2023 | 171 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP * THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG IRAQI REFUGEES LIVING IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH [GOODS/SERVICES] WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS * THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG IRAQI REFUGEES LIVING IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN AND IRAQ BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES. * THE RELIEF OF THE SICK-POOR LIVING IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISIONS OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. 2 ADVANCEMENT OF EDUCATION * TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE IRAQI REFUGEES IN THE SUBJECT OF COMPUTER STUDIES * TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE IRAQI REFUGEE PUPILS AT [PUBLIC SCHOOLS IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN] BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES [NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY] FOR EDUCATION AT THE SCHOOL 3 RELIEF OF SICKNESS * TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN * TO PROMOTE AND PROTECT PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF WAR TRAUMA IN SYRIA, EGYPT AND JORDAN THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE
Maes buddion
SYRIA, EGYPT AND JORDAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KENTON COURT
KENSINGTON HIGH STREET
LONDON
W14 8NW
- Ffôn:
- 07956225688
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window